Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 fjernes Navne: HOP NR. 33 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Direktion: Mona Lisa Dupont (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, inve- steringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn der- med beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 fjernes Revisor: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Vedtægter: 1992-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Navne: HOP NR. 33 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-17 fjernes Navne: DUPONT TRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-21 tilføjes Direktion: Mona Lisa Dupont (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-21 tilføjes Navne: DUPONT TRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Revisor: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)