Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-04-23 fjernes Navne: TANN EUROPE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Bestyrelse: Gustaf Håkan Carlstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Direktion: Sven Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgs-, service- og valutahandel for TANN koncernens aktiviteter i Europa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Flemming Østergaard alene, af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-23 tilføjes Vedtægter: 1987-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Bestyrelse: Gustaf Håkan Carlstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Direktion: Sven Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Navne: TANN EUROPE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)