Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nybo | 27.11.2006 | 19.10.2012 | direktion |
Gunnar Almtoft Madsen | 03.06.2004 | 27.11.2006 | direktion |
Judy Thomsen | 18.12.2000 | 03.06.2004 | direktion |
Arne Thomsen | 06.09.1996 | 18.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nybo | 27.11.2006 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Rigmor Kathrine Nybo | 22.11.2006 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Bjarne Kristensen Degn | 17.02.2005 | 22.09.2006 | formand |
Henrik Nybo | 03.06.2004 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Gunnar Almtoft Madsen | 03.06.2004 | 22.11.2006 | bestyrelse |
Jens Bukholt Kirkegaard | 18.12.2000 | 03.06.2004 | bestyrelse |
Judy Thomsen | 06.09.1996 | 03.06.2004 | bestyrelse |
Jane Timm | 06.09.1996 | 03.06.2004 | bestyrelse |
Arne Thomsen | 06.09.1996 | 18.12.2000 | bestyrelse |