Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kværnvej 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Direktion: Asta Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Navne: P.A. LEASING. VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-09-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kværnvej 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kværnvej 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er bortleasing af driftsmateriel og driftsinventar samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Vedtægter: 1997-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 tilføjes Navne: P.A. LEASING. VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-04 fjernes Navne: PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kværnvej 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Direktion: Asta Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Navne: PREBEN ANDERSEN VOGNMANDS- OG RENOVATIONSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)