Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Vilhelm Mariager | 07.10.1997 | 31.08.2006 | direktion |
Vagn Stoustrup Nygaard | 13.01.1977 | 07.10.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Eg | 25.05.2000 | 31.08.2006 | bestyrelse |
Jens Aage Nielsen | 13.05.1998 | 31.08.2006 | bestyrelse |
Jørgen Carsten Krogh | 13.01.1977 | 31.08.2006 | bestyrelse |
Bent Skov | 13.01.1977 | 25.05.2000 | bestyrelse |
Poul Haar Sørensen | 13.01.1977 | 13.05.1998 | bestyrelse |