Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Friis Møller Rasmussen | 16.05.1977 | 08.06.1990 | direktion |
Jens Sørensen Kalstrup | 16.05.1977 | 04.01.1990 | direktion |
Hans Morten Kjærsgaard | 16.05.1977 | 04.07.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs | 16.05.1977 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Henning Friis Møller Rasmussen | 16.05.1977 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Jørgen Møller-Rasmussen | 16.05.1977 | 08.06.1990 | formand |
Vagn Erling Madsen | 16.05.1977 | 16.03.1990 | bestyrelse |
Erik Brandt Larsen | 16.05.1977 | 16.03.1990 | bestyrelse |
Ernst Kalstrup | 16.05.1977 | 04.07.1989 | bestyrelse |
Henning Iversen | 16.05.1977 | 04.07.1989 | bestyrelse |
Hans Morten Kjærsgaard | 16.05.1977 | 04.07.1989 | bestyrelse |