Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Aage Jørgensen | 07.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Aage Jørgensen | 28.10.1963 | 24.08.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Aage Jørgensen | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inge Jørgensen | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lorenz Jørgensen | 07.10.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Lorenz Jørgensen | 01.05.2014 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Jørgensen | 28.10.1963 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inge Jørgensen | 28.10.1963 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Knud Valdemar Peder Jensen | 28.10.1963 | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Withander | 28.10.1963 | 01.09.1988 | bestyrelsesmedlem |