Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-05-19 fjernes Navne: DAN-BRO MASKINBRODERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Bestyrelse: Annemarie Tulloch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Direktion: Alan John Tulloch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Hans Peter J ørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Bestyrelse: Christian Frithiof Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion indenfor primært broderibranchen samt hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-07 tilføjes Vedtægter: 1984-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Frithiof Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Direktion: Alan John Tulloch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Navne: DAN-BRO MASKINBRODERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Hans Peter J ørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)