Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-08-16 fjernes Navne: LØVE OST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøstrupvej 6, 4270 Høng (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Bestyrelse: Anni Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Direktion: Kristen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Revisor: Kaj Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøstrupvej 6, 4270 Høng (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Bestyrelse: Anni Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Direktion: Kristen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, handel, investering og finansiering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Navne: LØVE OST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Revisor: Kaj Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Vedtægter: 1976-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)