Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lajla Hauerberg Sørensen | 12.10.1976 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Lundmark Jensen | 12.10.1976 | 26.04.1990 | direktør |
Jannik Otto Hansen | 12.10.1976 | 27.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Sørensen | 25.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Sørensen | 21.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lajla Hauerberg Sørensen | 12.10.1976 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Lundmark Jensen | 12.10.1976 | 25.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Gangsted-Rasmussen | 12.10.1976 | 21.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Per Gangsted-Rasmussen | 12.10.1976 | 31.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Snoer Christensen | 12.10.1976 | 26.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Søren Steen Hansen | 12.10.1976 | 26.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lundmark Jensen | 12.10.1976 | 17.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Merete Lemvigh | 12.10.1976 | 17.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Niels Wøldiche | 12.10.1976 | 17.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Torben Wilkenschildt | 12.10.1976 | 17.10.1989 | bestyrelsesmedlem |