Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Køhlert | 07.04.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Thomsen Fisker | 02.05.2014 | 23.01.2015 | direktør |
Mogens Walther Mathisson | 12.04.1976 | 07.02.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Heede Brage-Andersen | 18.11.2010 | formand |
Ole Frands Sigetty | 07.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bo Køhlert | 24.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Laursen | 20.02.2020 | 07.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bom Olesen | 03.04.2014 | 28.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Marian Elisa Christensen | 03.04.2014 | 28.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Thulesen | 18.11.2010 | 16.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Line Pernille Mathisson | 07.04.2005 | 07.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bent Vagn Schultze | 30.10.2003 | 18.11.2010 | formand |
Lars Christer Mathisson | 05.09.1993 | 07.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Walther Mathisson | 12.04.1976 | 01.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anette Mathisson | 12.04.1976 | 24.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Christensen | 12.04.1976 | 05.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Edvin Walther Mathisson | 12.04.1976 | 15.09.1989 | bestyrelsesmedlem |