Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Maegaard Nielsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bonnie Reinhardt Mürsch(virk.: 9) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % |
Jens Erik Christie Fleischer(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,03 % | 7,03 % | 7,03 % | 14,06 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mette Maegaard Nielsen | 01.07.1979 | Frederiksborggade 4, 1360 København K |
Jens Erik Christie Fleischer | 22.04.1996 | H.C. Ørsteds Vej 10, 1879 Frederiksberg C |
Bonnie Reinhardt Mürsch | 01.01.2007 | Vodroffsvej 10, 1900 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ADVOKAT BONNIE R MÜRSCH | 63987611 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Alfy Holding IVS | 36904186 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BYGNINGSBEVARINGSFONDEN AF 1975 | 59286919 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
FREDERIK TOLTO OG HUSTRU ELLEN TOLTO F.BERENT,LEGAT TIL STØTTE FOR BØRN OG UNGE I GRØNLAND | 11620582 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
H.E.R. tribe | 35714545 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Homeless Child | 36682027 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
LIZZIE OG EJLER RUGES KUNSTFOND | 12683502 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.11.2007 | 0,00 (km) | Holmens Kanal 2, 1060 København K | Holmens Kanal 2, 1060 København K |
15.10.2009 | 1,21 (km) | Holmens Kanal 2, 1060 København K | Gothersgade 109, 1123 København K |
01.08.2020 | 2,51 (km) | Gothersgade 109, 1123 København K | Vodroffsvej 10, 1900 Frederiksberg C |
BYGNINGSBEVARINGSFONDEN AF 1975. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.12.1976 (17472 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bygningsadministrationen | 33298528 |
bygningsadm IVS | 40150323 |
BYGNINGSARVSFONDEN | 31856507 |
bygningsbevaring og kulturejendomme ApS | 40289313 |
BYGNINGSBEVARINGSFONDEN AF 1975 | 59286919 |
BYGNINGSBEVARINGSFONDEN FOR HØJER KOMMUNE | 11637434 |
Bygningsdele til 5D-Kalkulation af Anlægsarbejde Etc. ApS | 40828109 |
Bygningsdele til 5D-Kalkulation af Etagedæk Etc. ApS | 40828109 |
Bygningsdele til 5D-Kalkulation af Indervægge Etc. ApS | 40828109 |
Bygningsdele til 5D-Kalkulation af Indretning Etc. ApS | 40828109 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Maegaard Nielsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bonnie Reinhardt Mürsch(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Jens Erik Christie Fleischer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 19 % | 0 % | 0 % | 13 % | 13 % | 56 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Maegaard Nielsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bonnie Reinhardt Mürsch(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 4 |
Jens Erik Christie Fleischer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 3 | 4 | 3 | 10 |
Pct. | 15 % | 20 % | 15 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |