Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Borglykke | 04.05.1976 | 29.05.2024 | direktør |
Ole Sørensen | 04.05.1976 | 10.09.1987 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Borglykke Sørensen | 25.08.2005 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Borglykke | 30.09.2004 | 25.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Borglykke | 04.05.1976 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Borglykke | 04.05.1976 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tove Krogh Borglykke | 04.05.1976 | 30.09.2004 | bestyrelsesmedlem |