Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Odefey | 01.11.1976 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Bülow Frandsen | 01.11.1976 | 01.02.1994 | direktion |
Finn Lynggaard Mogensen | 01.11.1976 | 29.05.1992 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Kallesøe Odefey | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Werngreen-Nielsen | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lene Odefey | 14.04.2015 | formand |
Peter Odefey | 01.11.1976 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arnold Dalsgaard Johansen | 14.09.2010 | 14.04.2015 | formand |
Lene Odefey | 14.09.2010 | 13.04.2015 | bestyrelse |
Tom Bringsværd | 14.09.2010 | 20.10.2011 | bestyrelse |
Hanne Odefey | 30.11.2006 | 14.09.2010 | bestyrelse |
Hanne Odefey | 16.05.2002 | 27.05.2005 | bestyrelse |
Gert Odefey | 30.05.1996 | 19.09.2006 | formand |
Knud Andersen | 01.11.1976 | 16.05.2002 | bestyrelse |
Arne Bülow Frandsen | 01.11.1976 | 17.12.1993 | bestyrelse |
Finn Lynggaard Mogensen | 01.11.1976 | 06.01.1993 | bestyrelse |
Lissen Darling | 01.11.1976 | 06.01.1993 | suppleant |
John Lynggaard Mogensen | 01.11.1976 | 06.01.1993 | formand |