Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Henriksen | 15.03.1977 | 09.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Sørensen Lindahl | 15.03.1977 | 09.08.1995 | bestyrelse |
Egon Andersen | 15.03.1977 | 09.08.1995 | bestyrelse |
Bent Nielsen | 15.03.1977 | 09.08.1995 | formand |
Peter Kruse | 15.03.1977 | 28.01.1991 | bestyrelse |
Leif Nygaard Dircksen | 15.03.1977 | 28.01.1991 | bestyrelse |
Erik Dalgaard Hansen | 15.03.1977 | 28.01.1991 | bestyrelse |
Anders Hallen Pedersen | 15.03.1977 | 28.01.1991 | formand |
Erik Erling Sommer Hansen | 15.03.1977 | 08.08.1990 | bestyrelse |
Erik Schrøder | 15.03.1977 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Peter Valdemar Christgau | 15.03.1977 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Ib Christensen | 15.03.1977 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Jørgen Wauvert Brorson | 15.03.1977 | 07.12.1988 | bestyrelse |