Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JENS QUORNING HOLDING ApS (CVR 10125766) | NORMAL | 01.11.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hans Oluf Quorning | 22.12.2015 | 01.11.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
JENS QUORNING HOLDING ApS (CVR 10125766) | 22.12.2015 | 31.10.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jens Quorning | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Hans Oluf Quorning | 08.06.1983 | 21.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |