Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-04 fjernes Binavne: DANSK SKOVENTREPRISE A/S, AALHOLM SKOVENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-04 fjernes Navne: BELEK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålholm Parkvej 7, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Bestyrelse: John Otto Raben-Levetzau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Direktion: John Otto Raben-Levetzau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden i for- bindelse dermed stående virksomhed, investering i fast ejendom og driftsmateriel indenfor landbruget og dermed beslægtet erhverv, samt leasing-virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 tilføjes Vedtægter: 1994-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Binavne: DANSK SKOVENTREPRISE A/S, AALHOLM SKOVENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-16 tilføjes Navne: BELEK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Navne: BELEK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålholm Parkvej 7, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Bestyrelse: John Otto Raben-Levetzau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Direktion: John Otto Raben-Levetzau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Navne: BELEK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)