Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Andersen(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Henry Abkjer Toft(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Larsen(virk.: 40) | 17,50 % | 22,50 % | 27,50 % | 32,50 % |
Emma Anita Larsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dann Larsen(virk.: 22) | 31,82 % | 31,82 % | 31,82 % | 36,36 % |
Claus Kurt Jensen(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 2,50 % | 7,50 % |
Flemming Hansen(virk.: 159) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Jette Toft(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Georg Kusjel Gottschalck(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Uwe Koch(virk.: 22) | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % |
Jenny Valborg Elisabet Larsen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Jalsøe(virk.: 52) | 1,92 % | 1,92 % | 1,92 % | 1,92 % |
Sanna Mari Suvanto-Harsaae(virk.: 41) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,14 % | 4,62 % | 5,35 % | 14,31 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Georg Kusjel Gottschalck | ||
Peter Jalsøe | 15.06.1992 | Hattensens Alle 3, 2000 Frederiksberg |
Uwe Koch | ||
Jørgen Christian Andersen | ||
Henry Abkjer Toft | 01.01.2007 | Konsul Beÿers Allé 28, 4300 Holbæk |
Jenny Valborg Elisabet Larsen | 01.01.2007 | Lindebjergvej 11, 4300 Holbæk |
Palle Larsen | 01.01.2007 | Lindebjergvej 11, 4300 Holbæk |
Flemming Hansen | 01.01.2007 | Lysholmparken 58, 4320 Lejre |
Dann Larsen | 16.06.2014 | Strandvejen 31, 4300 Holbæk |
Emma Anita Larsen | 16.06.2014 | Strandvejen 31, 4300 Holbæk |
Sanna Mari Suvanto-Harsaae | 15.03.2019 | Høje Skodsborgvej 32, 2942 Skodsborg |
Jette Toft | ||
Claus Kurt Jensen | 08.03.2020 | Skovgården 72, 4100 Ringsted |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Stenhusvej 70, 4300 Holbæk | Stenhusvej 70, 4300 Holbæk |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 12.09.2006 (920 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BABYSAM A/S | 31370450 |
BABYSAM FREDERIKSHAVN A/S | 20146834 |
BABYSAM GRØNLAND ApS | 12279418 |
BABYSAM HERNING NEWCO A/S | 31370450 |
BABYSAM HOLBÆK A/S | 31370450 |
BABYSAM INDKØB A/S | 31370450 |
BABYSAM NUUK ApS | 12279418 |
BABYSAM SVENDBORG A/S | 31370450 |
BABYSAM SØNDERBORG NEWCO A/S | 31370450 |
BABYSAM VARDE NEWCO A/S | 31370450 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Andersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Henry Abkjer Toft(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Palle Larsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 |
Emma Anita Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dann Larsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Claus Kurt Jensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 |
Flemming Hansen(virk.: 159) Ikke aktiv i virksomheden. | 41 | 0 | 1 | 73 | 42 | 2 |
Jette Toft(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørgen Georg Kusjel Gottschalck(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Uwe Koch(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Jenny Valborg Elisabet Larsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Peter Jalsøe(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 36 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
Sanna Mari Suvanto-Harsaae(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 1 % | 25 % | 35 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Christian Andersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Henry Abkjer Toft(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 2 | 0 |
Palle Larsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 13 | 1 | 13 |
Emma Anita Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 5 |
Dann Larsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 10 | 1 | 5 |
Claus Kurt Jensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 10 | 2 | 2 |
Flemming Hansen(virk.: 159) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 0 | 169 |
Jette Toft(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jørgen Georg Kusjel Gottschalck(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 12 |
Uwe Koch(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 7 | 0 | 1 |
Jenny Valborg Elisabet Larsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 1 |
Peter Jalsøe(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 26 | 0 | 17 |
Sanna Mari Suvanto-Harsaae(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 195 | 80 | 8 | 229 |
Pct. | 38 % | 16 % | 2 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |