Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-12-19 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 5.7.1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 4, 4340 Tølløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 fjernes Revisor: Revisor Poul Erik Kristiansen, HD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 fjernes Direktion: Kaj Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Direktion: René Dieter Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og fremstillingsvirksomhed samt finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 tilføjes Vedtægter: 1995-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 fjernes Direktion: Carl Heinz Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 4, 4340 Tølløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Direktion: Carl Heinz Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 5.7.1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Revisor: Revisor Poul Erik Kristiansen, HD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)