Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Havnegade 34, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 fjernes Navne: S.F.I. AF 20.12.1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-10-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Direktion: Jens Ole Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Revisor: Reg. revisor Werner Holtz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Havnegade 34, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Vedtægter: 1996-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-23 tilføjes Navne: S.F.I. AF 20.12.1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-22 fjernes Navne: SØNDERBORG FORRETNINGS- OG INDUSTRIRENOVATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-14 tilføjes Direktion: Jens Ole Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-14 tilføjes Navne: SØNDERBORG FORRETNINGS- OG INDUSTRIRENOVATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Revisor: Reg. revisor Werner Holtz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)