Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Engbo Norddal | 12.07.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aleksandar Horvat | 01.12.2023 | 12.07.2024 | adm. dir |
Karsten Østergaard Larsen | 10.05.2023 | 01.12.2023 | adm. dir |
Morten Rosager Andersen | 18.04.2018 | 10.05.2023 | adm. dir |
Mogens Albæk Fisker | 01.01.2012 | 18.04.2018 | adm. dir |
Jørgen Nørgaard Jacobsen | 01.02.2005 | 01.01.2012 | adm. dir |
Ulrik Kolding Hartvig | 15.05.2004 | 31.01.2005 | adm. dir |
Lars Østergaard | 31.03.2004 | 14.05.2004 | adm. dir |
Lars Østergaard | 22.05.2001 | 31.03.2001 | adm. dir |
Martin Eggert Jørgensen | 01.04.2001 | 31.03.2004 | direktør |
Bjarne Moltke Hansen | 28.01.1969 | 31.12.1999 | direktør |
Hans Henrik Nissen | 28.01.1969 | 13.12.1995 | direktør |
Karl Worre Jørgensen | 28.01.1969 | 10.04.1995 | direktør |
Bjarne Jensen | 28.01.1969 | 10.04.1995 | direktør |
Uffe Henriksen | 28.01.1969 | 01.02.1995 | adm. dir |
Ole Ewald | 28.01.1969 | 04.12.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Aleksandar Horvat | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marco Wenger | 10.05.2023 | formand |
Morten Nygaard Smed Sørensen | 13.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aleksandar Horvat | 29.08.2022 | 30.11.2023 | næstformand |
Harry Bosshardt | 29.08.2022 | 10.05.2023 | formand |
Michael Christensen | 03.07.2020 | 29.08.2022 | næstformand |
Torben Axelsen | 08.10.2018 | 13.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Mørkeberg Nielsen | 23.08.2018 | 29.08.2022 | formand |
Karsten Riis Andersen | 23.08.2018 | 03.07.2020 | næstformand |
Michael Bjerring | 17.05.2017 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Møller | 17.05.2017 | 29.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Moesgård | 17.05.2017 | 23.08.2018 | formand |
Stefan Liedtke | 13.04.2016 | 08.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Alsted Houlberg | 10.04.2015 | 23.08.2018 | næstformand |
Jesper Dirks | 10.04.2015 | 13.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Alsted Houlberg | 19.12.2014 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kaspar Ronald Kristiansen | 02.01.2014 | 17.05.2017 | formand |
Rune Sønderskov Jensen | 02.01.2014 | 01.04.2015 | næstformand |
Sven Elisabeth Roger Looyens | 02.01.2014 | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
René Carl-Anders Gjerding | 01.02.2012 | 02.01.2014 | næstformand |
Jørgen Nørgaard Jacobsen | 01.01.2012 | 02.01.2014 | formand |
Jan Sveinsson Deding | 01.01.2012 | 01.02.2012 | næstformand |
Michael Bjerring | 03.03.2010 | 03.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Møller | 03.03.2010 | 03.04.2014 | suppleant |
Peter Jørgensen | 03.03.2010 | 03.04.2014 | suppleant |
Daniel Bubla | 06.12.2008 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Kolding Hartvig | 06.12.2008 | 11.02.2011 | næstformand |
Karsten Ehlig Petersen | 06.12.2008 | 30.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Frank Brøndum | 14.03.2006 | 03.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bjerring | 14.03.2006 | 03.03.2010 | suppleant |
Michael Frihed Knudsen | 14.03.2006 | 03.03.2010 | suppleant |
Kim Ølgaard Hansen | 26.11.2004 | 03.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Helle Næsby Olesen | 26.11.2004 | 14.03.2006 | suppleant |
Bjarne Moltke Hansen | 31.03.2004 | 13.05.2005 | formand |
Lars Østergaard | 31.03.2004 | 14.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jack Møller Jensen | 14.03.2003 | 11.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Ejberg Jensen | 12.04.2002 | 14.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Karl Worre Jørgensen | 22.05.2001 | 11.02.2011 | næstformand |
Peter Assam | 22.09.2000 | 22.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christensen | 05.03.1999 | 04.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Steen Petersen | 05.03.1998 | 01.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kyndi | 05.03.1998 | 05.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christensen | 05.03.1998 | 05.03.1999 | suppleant |
Niels Kyndi | 05.03.1998 | 05.03.1998 | suppleant |
Verner Søgaard Kristensen | 28.01.1969 | 12.05.2004 | suppleant |
Kurt Ib Christensen | 28.01.1969 | 23.02.2000 | formand |
Bjarne Jensen | 28.01.1969 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ole Sørensen | 28.01.1969 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Verner Søgaard Kristensen | 28.01.1969 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Petersen | 28.01.1969 | 05.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Nissen | 28.01.1969 | 01.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Hartman Jensen | 28.01.1969 | 01.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Petersen | 28.01.1969 | 01.04.1996 | suppleant |
Henning Michael Thygesen | 28.01.1969 | 01.04.1996 | suppleant |
Philip Kjær | 28.01.1969 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Rindom | 28.01.1969 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bent Nyboe Andersen | 28.01.1969 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jens Severin Stephensen | 28.01.1969 | 10.04.1995 | næstformand |
Henrik Berenth | 28.01.1969 | 01.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ole Trolle | 28.01.1969 | 01.02.1995 | formand |
Bror Verner Nielsen | 28.01.1969 | 25.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Jacobsen | 28.01.1969 | 16.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Hedegård Danielsen | 28.01.1969 | 16.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Anders Jakobsen | 28.01.1969 | 29.06.1992 | suppleant |
Anette Breum Eriksen | 28.01.1969 | 19.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Hedegård Danielsen | 28.01.1969 | 19.03.1991 | suppleant |
Erik Mejdahl | 28.01.1969 | 18.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Tage Kjær | 28.01.1969 | 18.06.1990 | næstformand |
Henning Mohr | 28.01.1969 | 18.06.1990 | suppleant |
Torben Clarentius Gertz | 28.01.1969 | 15.06.1989 | bestyrelsesmedlem |