Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1997-08-21 fjernes Navne: BIO-GREEN HAIR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mozartsvej 23, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Direktion: Anny Nagbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Anny Nagbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Direktion: Thomas Kjærgaard Cohn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 tilføjes Navne: BIO-GREEN HAIR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Navne: AALBORG ELEKTRO TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Direktion: Hans Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Revisor: Erik Berg Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels,- industri-, service- samt import- og eksportvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Vedtægter: 1995-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Revisor: Reg. revisor Keld Riber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mozartsvej 23, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Direktion: Hans Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Navne: AALBORG ELEKTRO TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Revisor: Reg. revisor Keld Riber, Erik Berg Christensen, REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)