Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-10-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-29 tilføjes Legale ejere: J W A HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 1994-01-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Willemoes Andersen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 1994-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, factorin, leasing, finansiering og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Vedtægter: 1994-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ROBIN RAASCHOU POSTBOKS 197 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 1976-06-16 tilføjes Direktion: Jørgen Willemoes Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-16 tilføjes Navne: J W A 3 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-16 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1976-06-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ROBIN RAASCHOU POSTBOKS 197, PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)