Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bendstrupvej 26, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 fjernes Navne: EGON NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Bestyrelse: Henning Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Direktion: Egon Christian Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration af egne midler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-13 tilføjes Navne: EGON NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 fjernes Navne: ÅRHUS-ESBJERG FRAGTRUTE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Vedtægter: 2001-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-17 fjernes Bestyrelse: Birgit Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bendstrupvej 26, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-30 tilføjes Bestyrelse: Birgit Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Direktion: Egon Christian Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-30 tilføjes Navne: ÅRHUS-ESBJERG FRAGTRUTE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)