Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-05-15 fjernes Navne: BOYSEN, SYDFYNS VAREHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skattergade 6, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Sigurd Schow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 fjernes Direktion: Johan Theodor Boysen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt deltage i udgivelsen af uge-avisen "Gudme-Posten" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Vedtægter: 1988-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skattergade 6, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Direktion: Johan Theodor Boysen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Navne: BOYSEN, SYDFYNS VAREHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Sigurd Schow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)