Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-07-04 fjernes Navne: MORTENA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrelunden 16, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Revisor: Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Direktion: Peder Ekknud Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Vedtægter: 1985-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrelunden 16, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Direktion: Peder Ekknud Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Navne: MORTENA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Revisor: Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)