Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Michael Walsted | 03.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Walsted | 28.06.1976 | 03.04.2019 | direktion |
Poul Tørnæs Walsted | 28.06.1976 | 28.10.1987 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Prasanjit Baruah | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peder Kjølhede | 28.04.2021 | formand |
Anne-Marie Brandsborg Walsted | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Michael Walsted | 10.02.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Prasanjit Baruah | 03.04.2019 | 27.04.2021 | formand |
Ellen Ilse Walsted | 19.04.2010 | 03.04.2019 | formand |
Jens Kjærgaard | 10.02.1998 | 19.04.2010 | formand |
Peter Walsted | 28.06.1976 | 03.04.2019 | bestyrelse |
Anne-Marie Brandsborg Walsted | 28.06.1976 | 10.02.1998 | bestyrelse |
Ellen Ilse Walsted | 28.06.1976 | 10.02.1998 | bestyrelse |