Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 19.05.1993 | 19.05.1993 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 14.04.1993 | 18.05.1993 |
NORMAL | 21.11.1990 | 13.04.1993 |
NORMAL | 18.05.1976 | 20.11.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Erik Teis Hansen. | 18.05.1976 | 19.05.1993 |
Reg. revisor Knud Ejvin Blindu m | 18.05.1976 | 29.09.1988 |
Gunnar Julius Heldrup. | 18.05.1976 | 21.12.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
KØGEEGNENS TEGNESTUE ApS | 08.01.1993 | 28.05.1993 |
DENCKERS TEGNESTUE ApS | 30.09.1988 | 07.01.1993 |
STROAGENT ApS | 18.05.1976 | 29.09.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktionen | 05.01.1993 | 19.05.1993 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.