Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 245, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.5.1979 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 fjernes Bestyrelse: Bent Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 fjernes Direktion: Bent Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenør- og anden dermed beslægtet virksomhed, drift af udlejningsejendomme, anlægsinvestering i og administration af finansielle aktiver samt afgivelse af kautions- og garantierklæringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.5.1979 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 fjernes Navne: BENT MULLER. MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S. FRUENS BØGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 tilføjes Vedtægter: 2001-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 245, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-15 tilføjes Bestyrelse: Bent Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Direktion: Bent Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-15 tilføjes Navne: BENT MULLER. MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S. FRUENS BØGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)