Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Binavne | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 74, 4. th., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2012-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S A. P. BOTVED. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-27 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-27 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, industri- og agenturvirksomhed samt investering og anbringelse af kapital i hermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Navne: IPODAN ApS (offentliggjort 2013-01-17)
Den 2013-01-06 fjernes Navne: IPODAN A/S (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2013-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Vedtægter: 2013-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-17)
Den 2013-01-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-07 fjernes Bestyrelse: Nicolai Hwiid Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2008-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 119, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2007-03-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-29)
Den 2007-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 119, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2007-03-15)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-08 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Navne: IPODAN A/S (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-01-02 fjernes Navne: A/S A.P. BOTVED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 fjernes Binavne: IPODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-09-24 fjernes Bestyrelse: Inger Hwiid Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-18 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 fjernes Bestyrelse: Folmer Erik Reindel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-19 fjernes Bestyrelse: Erik Frydlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-19 fjernes Direktion: Erik Vilhelm Lindegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-16 tilføjes Legale ejere: Poul Poulsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1987-11-16 tilføjes Reelle ejere: Poul Poulsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 fjernes Binavne: BOTEK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-06-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-08-29)
Den 1964-06-08 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-11-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Frydlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1955-11-21 tilføjes Binavne: BOTEK A/S, IPODAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-11-21 tilføjes Direktion: Erik Vilhelm Lindegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1955-11-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-11-21 tilføjes Navne: A/S A.P. BOTVED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-11-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1955-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)