Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Majbritt Skriver Mortensgaard | 01.07.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Høgsberg Kristensen | 01.02.2017 | 30.06.2017 | adm. dir |
Henrik Brændgaard | 01.10.2012 | 23.01.2017 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Søndergaard Hansen | 26.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Arvad Nielsen | 26.08.2022 | næstformand |
Søren Helle | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Peter Øllgaard Hansen | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Finn Nissen | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kay Laursen | 30.05.2018 | formand |
Poul Raaballe | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Søndergaard Hansen | 28.05.2019 | 25.08.2022 | næstformand |
Martin Arvad Nielsen | 30.05.2018 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svend Henry Mathiassen | 30.05.2018 | 28.05.2019 | næstformand |
Niels Søndergaard Hansen | 27.05.2014 | 27.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Herluf Bæk Tang | 31.05.2010 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kay Laursen | 31.05.2006 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Skaarup Bindesbøl | 31.05.1994 | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peder Sandfeld Jensen | 31.05.1988 | 30.05.2018 | næstformand |
Svend Henry Mathiassen | 31.05.1982 | 29.05.2018 | formand |