Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bridget Forrester | 29.05.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Kaj Oppenhejm | 26.01.1977 | 29.05.2013 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeremy Mark Carmel | 29.05.2013 | bestyrelse |
Bridget Forrester | 29.05.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sue Ann Cross | 14.12.2011 | 30.05.2014 | bestyrelse |
Andrew Boris Shaw | 14.12.2011 | 29.05.2013 | bestyrelse |
Nigel Timothy Baker | 06.11.2008 | 14.12.2011 | bestyrelse |
Alex Charles Keighley | 27.05.2008 | 06.11.2008 | bestyrelse |
Thomas Russell Brettingen | 09.05.2006 | 16.06.2010 | bestyrelse |
Barry Glen Renfrew | 01.06.2005 | 01.11.2007 | bestyrelse |
Jan Russell Ritchie | 01.06.2004 | 06.06.2006 | bestyrelse |
Pierre Yves Glass | 01.09.2002 | 27.05.2008 | bestyrelse |
Claude Erbsen | 19.07.1999 | 01.06.2004 | bestyrelse |
Edmund William Mc Cullough | 20.02.1998 | 01.09.2002 | bestyrelse |
Svend Kaj Oppenhejm | 26.01.1977 | 29.05.2013 | bestyrelse |
Kevin Costelloe | 26.01.1977 | 20.02.1998 | bestyrelse |
Andrew Torchia | 26.01.1977 | 30.05.1994 | bestyrelse |
Larry Lynn Gerber | 26.01.1977 | 24.11.1989 | bestyrelse |