Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Flintholm | 07.09.1984 | 19.08.1999 | direktion |
Claus Robert Herluf | 07.09.1984 | 08.02.1994 | direktion |
Palle Bjørnstrup | 07.09.1984 | 17.01.1992 | direktion |
Gunner Christian Møller | 07.09.1984 | 29.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Robert Herluf | 07.09.1984 | 19.08.1999 | bestyrelse |
Jens Peder Tanderup | 07.09.1984 | 19.08.1999 | bestyrelse |
Michael Flintholm | 07.09.1984 | 19.08.1999 | bestyrelse |
Robert Herluf Rasmussen | 07.09.1984 | 08.02.1994 | bestyrelse |
Ole Robert Herluf | 07.09.1984 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Robert Herluf | 07.09.1984 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Hans Robert Herluf | 07.09.1984 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Claus Robert Herluf | 07.09.1984 | 08.01.1993 | bestyrelse |
Jens Peder Tanderup | 07.09.1984 | 08.01.1993 | bestyrelse |
Gunner Christian Møller | 07.09.1984 | 17.01.1992 | bestyrelse |
Palle Bjørnstrup | 07.09.1984 | 17.01.1992 | bestyrelse |
Lars Ring | 07.09.1984 | 17.01.1992 | bestyrelse |
Ole Mølgaard Kristensen | 07.09.1984 | 29.01.1990 | bestyrelse |
Ulla Normann Møller | 07.09.1984 | 29.01.1990 | bestyrelse |
Henry Mølgaard Pedersen | 07.09.1984 | 29.01.1990 | bestyrelse |
Else Thomsen | 07.09.1984 | 29.01.1990 | bestyrelse |