Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-11 fjernes Navne: LOLLAND-FALSTERS BREMSESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 49, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 49, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion og anden virk- somhed, der er forenelig hermed samt videreførsel af den stifteren hidtil under navnet Lollan-Falsters Bremseser- vice drevne virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Navne: LOLLAND-FALSTERS BREMSESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jens Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Vedtægter: 1976-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)