Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langedam 66, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 fjernes Binavne: FINN HANSEN, HELSINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Direktion: Dorit Buch Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: askehaveaps@tele2adsl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 fjernes Navne: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langedam 66, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Askemose Åvej 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-08-03 tilføjes Direktion: Dorit Buch Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Direktion: Finn Edward Ernst Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, herunder afvikling af selskabets tidligere aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Vedtægter: 2007-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askemose Åvej 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Askemose Åvej 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2006-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: askehaveaps@tele2adsl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 fjernes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askemose Åvej 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2005-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 10, 3210 Vejby (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 10, 3210 Vejby (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 tilføjes Navne: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 fjernes Navne: FINN HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-30 fjernes Binavne: FINN HANSEN DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-07 tilføjes Navne: FINN HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-06 fjernes Navne: FINN HANSEN, REVISIONS- OG KONSULENTANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-19 tilføjes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 fjernes Revisor: Flemming Munkgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 fjernes Revisor: Revisor Knud Gervil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-05 tilføjes Binavne: FINN HANSEN DATA ApS, FINN HANSEN, HELSINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Direktion: Finn Edward Ernst Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-05 tilføjes Navne: FINN HANSEN, REVISIONS- OG KONSULENTANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Revisor: Revisor Knud Gervil, Flemming Munkgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)