Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Wittrock | 28.02.2003 | 23.02.2022 | direktion |
Jens Wittrock | 13.05.1961 | 05.07.2001 | direktion |
Carl Wittrock | 13.05.1961 | 02.12.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Lundesten Wittrock | 12.10.2003 | 23.02.2022 | bestyrelse |
Jens Wittrock | 28.02.2003 | 23.02.2022 | bestyrelse |
Sonja Lundesten Wittrock | 28.02.2003 | 23.02.2022 | bestyrelse |
Lene Wittrock | 28.02.2003 | 12.10.2003 | bestyrelse |
Carl Wittrock | 28.02.2003 | 12.10.2003 | formand |
Lene Wittrock | 02.12.1997 | 05.07.2001 | bestyrelse |
Jens Wittrock | 13.05.1961 | 05.07.2001 | bestyrelse |
Carl Wittrock | 13.05.1961 | 05.07.2001 | bestyrelse |
Gerda Leerdrup Wittrock | 13.05.1961 | 02.12.1997 | bestyrelse |