Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Suhr | 16.09.1985 | 30.06.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Preben Tegldal | 16.09.1985 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Annette Suhr | 16.09.1985 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Ingelise Tegldal | 16.09.1985 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Jørgen Tegldal | 16.09.1985 | 25.07.1991 | bestyrelse |
Niels Ebbe Valdal | 16.09.1985 | 24.01.1991 | bestyrelse |