Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 168, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-08-14 fjernes Direktion: Ole Philbertz Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: pgaps@post10.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 fjernes Navne: PHILBERTZ GREGERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 168, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2004-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 51, 8000 Århus C (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: pgaps@post10.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: pgaps@post10.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 51, 8000 Århus C (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2003-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 19, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pgaps@post10.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler og knallerter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-09-02 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 fjernes Revisor: K.V.E.I. AF 1/10 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 fjernes Direktion: Ole Philbertz Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet A. Engell- Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 19, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Direktion: Ole Philbertz Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler og knallerter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Navne: PHILBERTZ GREGERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet A. Engell- Nielsen, K.V.E.I. AF 1/10 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)