Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 62, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Bestyrelse: Josef Emanuel Maria Witsiers (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Direktion: Poul Ivar Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Navne: KJØRUP ENERGI & VARMETEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Direktion: Jørgen Myssen Kjørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 fjernes Bestyrelse: Rune Bjork (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 07.01.2002 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-17 fjernes Bestyrelse: Stig Erik Schaumburg-Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-29 tilføjes Vedtægter: 1989-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Madsen Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Revisor: Helge Erenbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-17 fjernes Bestyrelse: Poul Brincker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Bestyrelse: Jan Tagesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 62, 2760 Måløv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Bestyrelse: Jan Tagesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Direktion: Jørgen Myssen Kjørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Navne: KJØRUP ENERGI & VARMETEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Revisor: Helge Erenbjerg, ANPARTSSELSKABET AF 07.01.2002, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)