Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1999-08-18 fjernes Navne: ERIBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauravej 14, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Direktion: Lotte Fynbo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 tilføjes Navne: ERIBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Navne: ERIK HANSEN AUTORISERET ELEKTROINSTALLATØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Bestyrelse: Bodil Kristine Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Direktion: Arne Erik Frede Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Revisor: Robert Lagstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, udlejning af fast ejendom, investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Vedtægter: 1993-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauravej 14, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Bestyrelse: Bodil Kristine Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Direktion: Arne Erik Frede Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Navne: ERIK HANSEN AUTORISERET ELEKTROINSTALLATØR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Revisor: Robert Lagstrøm, Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)