Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Friis | 14.02.1961 | 31.08.1994 | direktion |
Finn Bjarne Andersen | 14.02.1961 | 15.07.1993 | direktion |
Søren Victor Brorsen | 14.02.1961 | 12.02.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Victor Brorsen | 14.02.1961 | 31.08.1994 | bestyrelse |
Jan Friis | 14.02.1961 | 31.08.1994 | bestyrelse |
Per Brask Ikov | 14.02.1961 | 31.08.1994 | bestyrelse |
Finn Bjarne Andersen | 14.02.1961 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Olof Lennart Hagström | 14.02.1961 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Per Anders Borjesson | 14.02.1961 | 12.02.1988 | bestyrelse |