Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Andreasen | 26.04.1964 | 16.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Høgsberg Kristensen | 05.01.2005 | 16.01.2006 | formand |
Per Martin Brandi Andreasen | 26.04.1964 | 16.01.2006 | bestyrelse |
Tom Andreasen | 26.04.1964 | 16.01.2006 | bestyrelse |
Knud Petri | 26.04.1964 | 05.01.2005 | formand |
Jørgen Friis | 26.04.1964 | 30.10.1992 | bestyrelse |