Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Nordmand Damgaard Rasmussen | 20.11.2014 | direktion |
Jørgen Nordmand Rasmussen | 29.10.1975 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Hedegaard Petersen | 22.03.2019 | formand |
Jeppe Vangsgaard | 20.03.2013 | bestyrelse |
Jørgen Nordmand Rasmussen | 29.10.1975 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Hegelund Knudsen | 13.03.2018 | 22.03.2019 | formand |
Lars Hegelund Knudsen | 30.03.2017 | 12.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lene Rasmussen | 21.03.2012 | 20.03.2013 | bestyrelse |
Mogens Mathiasen | 26.03.2009 | 21.03.2012 | bestyrelse |
Lars Bonderup Bjørn | 21.06.2007 | 19.09.2011 | bestyrelse |
Ole Damgaard | 17.08.1999 | 21.08.2008 | bestyrelse |
Helge Petersen | 17.08.1999 | 27.03.2007 | bestyrelse |
Bent Jørgensen | 29.10.1975 | 13.03.2018 | formand |
Jørgen Iversen | 29.10.1975 | 21.03.2000 | bestyrelse |
Ole Wallentin Bæk | 29.10.1975 | 23.03.1999 | bestyrelse |
Jens Bjerregaard | 29.10.1975 | 25.02.1997 | bestyrelse |