Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@erlandsens.dk (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-02-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendrupvej 3, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendrupvej 3, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-02-03)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1976-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendrupvej 3, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Interessenter: Ole Bangsgaard Erlandsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1976-04-01 tilføjes Navne: OLE BANGSGAARD ERLANDSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)