Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-09-29 fjernes Navne: CTC, SÆBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 22, 9300 Sæby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-31 tilføjes Navne: CTC, SÆBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 fjernes Navne: CHR. TANGE CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive manufakturforretning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 tilføjes Vedtægter: 1987-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 22, 9300 Sæby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Navne: CHR. TANGE CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)