Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-09-23 fjernes Navne: GARN 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Butik 309, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Bestyrelse: Tommy Kjelsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Direktion: Jonna Therese van Wonterghem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Bestyrelse: Torsten Hoffmeyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 432.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder med garn og tilsvarende produkter, og virksomhed i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, der dog ikke må være samme person (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-26 tilføjes Vedtægter: 1986-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Butik 309, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Bestyrelse: Torsten Hoffmeyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Direktion: Jonna Therese van Wonterghem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Navne: GARN 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)