Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Vesterbæk Nielsen | 27.02.1976 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Meldgaard Laursen | 27.02.1976 | 11.02.2005 | direktør |
Lars Sørensen | 27.02.1976 | 16.02.1994 | direktør |
Ejvind Sørensen | 27.02.1976 | 07.02.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Neels Rehl | 27.02.1976 | 16.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sørensen | 27.02.1976 | 16.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Sørensen | 27.02.1976 | 16.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Marry Sørensen | 27.02.1976 | 07.02.1991 | bestyrelsesmedlem |