Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejvind Nielsen | 26.04.2001 | 22.02.2005 | direktion |
Søren Bjerregaard | 17.12.1997 | 25.05.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Bjerregaard | 04.02.1998 | 27.03.1998 | bestyrelse |
Søren Bjerregaard | 17.12.1997 | 27.03.1998 | bestyrelse |
Ole Mølgaard Kristensen | 29.06.1976 | 26.04.2001 | bestyrelse |
Ejvind Nielsen | 29.06.1976 | 26.04.2001 | bestyrelse |
Sysser Østergaard Nielsen | 29.06.1976 | 26.04.2001 | bestyrelse |
Finn Nellemann Hansen | 29.06.1976 | 30.04.1991 | bestyrelse |