Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-09-07 fjernes Navne: J. NIELSENS TØMMERHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikstorv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Revisor: Kresten Kusk Hyldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Direktion: Axel Brant Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Revisor: Kresten Kusk Hyldahl, STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med trælast og bygningsartikler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-27 tilføjes Vedtægter: 1984-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikstorv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Direktion: Axel Brant Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Navne: J. NIELSENS TØMMERHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Revisor: Kresten Kusk Hyldahl, STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL, Kresten Kusk Hyldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)