Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sasan Danechi | 20.08.1976 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ali Danechi | 20.08.1976 | 12.01.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Michael Kalør | 01.05.2005 | bestyrelse |
Peter Listov Saabye | 01.05.2005 | bestyrelse |
Sasan Danechi | 07.06.2002 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Jensen | 20.08.1976 | 01.05.2005 | bestyrelse |
Michael Danechi | 20.08.1976 | 01.05.2005 | bestyrelse |
Ali Danechi | 20.08.1976 | 07.06.2002 | bestyrelse |